Hanes ariannol SHAPE-UK LTD
Rhif yr elusen: 1148949
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.10k | £81.10k | £81.30k | £127.27k | £197.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.10k | £77.98k | £80.45k | £120.22k | £194.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £39.80k | N/A | N/A | £60.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £39.80k | £18.00k | £115.42k | £46.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.