Hanes ariannol FAITHS FORUM FOR LONDON
Rhif yr elusen: 1149215
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £390.78k | £293.01k | £429.22k | £489.56k | £399.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £329.23k | £282.41k | £401.19k | £459.00k | £397.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.88k | N/A | N/A | £12.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £67.50k | £51.10k | £48.29k | £164.24k | £105.59k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.