Hanes ariannol Light Peer Support (LTD)
Rhif yr elusen: 1149125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.24k | £119.03k | £129.23k | £201.49k | £178.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.27k | £89.02k | £96.87k | £128.02k | £204.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £69.56k | £108.49k | £40.00k | £40.00k | £118.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £500 | N/A | £23.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.