ymddiriedolwyr RIVER WAVENEY TRUST
Rhif yr elusen: 1149960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren Anthony Travis | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Melanie Jane Attis-West | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Katie Phillips | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Katie Bayliss | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Oliver Berman | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
John Blair | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Todd Strehlow | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|||||
Louise Margaret Bond | Ymddiriedolwr | 13 August 2020 |
|
|
||||
KEITH LEAD | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
ROBIN GRAVES TWIGGE | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.