Hanes ariannol BRIGHTER SOUND LTD
Rhif yr elusen: 1154803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £759.01k | £648.82k | £753.25k | £728.16k | £544.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £758.38k | £562.72k | £491.68k | £816.48k | £726.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £66.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500.69k | £508.98k | £63.56k | £34.54k | £47.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £74.29k | £74.51k | £213.61k | £141.17k | £3.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.95k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £684.72k | £574.29k | £537.69k | £586.99k | £393.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £22 | £0 | £0 | £147.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £749.79k | £556.55k | £479.05k | £809.36k | £716.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.59k | £6.18k | £12.62k | £7.12k | £10.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.67k | £7.45k | £8.33k | £8.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.