ymddiriedolwyr SPRINGFIELD COMMUNITY ASSOCIATION (NORTH TYNESIDE) LTD
Rhif yr elusen: 1149737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antony Curry | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Helen Kelly | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Brenda Mary Boyd | Ymddiriedolwr | 03 June 2023 |
|
|||||
Lesley Simm | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Stuart Hill | Ymddiriedolwr | 10 May 2014 |
|
|
||||
ERIC STYAN | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|
||||
Linda Hoffman | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.