Hanes ariannol THE CAMBRIDGE CITY FOODBANK
Rhif yr elusen: 1149883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.14k | £597.35k | £521.89k | £447.03k | £773.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.71k | £184.11k | £310.82k | £366.03k | £609.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £45.00k | £19.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £550.77k | £521.18k | N/A | £771.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.58k | £718 | N/A | £1.63k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £45.00k | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £183.55k | £310.26k | N/A | £609.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £562 | £562 | N/A | £468 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.96k | £3.23k | N/A | £6.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £13.50k | £1.00k | N/A | £50 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.