Hanes ariannol BETHEL FULL GOSPEL CHURCH MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1149747
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/02/2016 | 21/02/2017 | 21/02/2018 | 21/02/2019 | 21/02/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.02k | £2.97k | £3.74k | £3.02k | £5.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.93k | £2.54k | £3.68k | £3.09k | £5.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.