Hanes ariannol 2ND PENRITH SCOUT GROUP (TL/2348)
Rhif yr elusen: 503217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (150 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/04/2019 | 16/04/2020 | 16/04/2021 | 16/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.94k | £10.87k | £28.21k | £20.17k | £24.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.64k | £26.01k | £10.11k | £34.59k | £20.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.67k | £8.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.