Hanes ariannol SWIRE 2765
Rhif yr elusen: 1150225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £947.11k | £1.12m | £1.18m | £1.49m | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.96k | £43.95k | £20.27k | £429.26k | £479.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £2.63m | £5.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £947.11k | £1.12m | £1.18m | £1.49m | £1.42m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £35.96k | £43.95k | £5.98k | £381.24k | £421.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £14.29k | £48.02k | £58.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.96k | £2.95k | £2.98k | £3.24k | £13.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £33.00k | £41.00k | £3.00k | £378.00k | £408.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £14.29k | £48.02k | £58.04k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.