Hanes ariannol REUBENS RETREAT LTD
Rhif yr elusen: 1150436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £504.69k | £637.30k | £448.82k | £661.33k | £807.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £244.46k | £274.15k | £308.77k | £385.42k | £392.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.18k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £335.25k | £619.59k | N/A | £656.88k | £802.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £102.80k | £13.52k | N/A | £2.60k | £3.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £63.13k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.51k | £4.19k | N/A | £1.85k | £1.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £195.09k | £175.09k | N/A | £318.69k | £303.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.37k | £99.07k | N/A | £66.73k | £89.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.12k | £9.32k | N/A | £11.80k | £6.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.