Hanes ariannol LEICESTER JAMAICA COMMUNITY SERVICE GROUP
Rhif yr elusen: 503251
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.64k | £235.64k | £219.59k | £198.08k | £73.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.92k | £228.76k | £220.25k | £193.48k | £96.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.50k | £27.45k | £16.00k | N/A | £31.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.00k | £1.70k | N/A | £9.43k | £9.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.