ymddiriedolwyr JACOB SIMPSON AND MARY HEY
Rhif yr elusen: 503273
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERRY SHIREEN STEWART | Cadeirydd |
|
||||||||
Dawn Seary | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||||
Duncan Whitttaker | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||||
Christine Porter | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|||||||
Ann Cooper | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|||||||
Anne Dalton | Ymddiriedolwr | 08 April 2014 |
|
|||||||
DIANE CAROL HANWELL | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.