Hanes ariannol CONNECT SUPPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 1153354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.21k | £61.97k | £67.04k | £81.02k | £93.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.50k | £79.10k | £72.11k | £73.70k | £74.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £55.84k | £55.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £55.84k | N/A | N/A | £75.84k | £78.31k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.