ymddiriedolwyr FRIENDS OF FARNHAM COMMON INFANT SCHOOL
Rhif yr elusen: 1150085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Macdonald | Cadeirydd | 19 October 2021 |
|
|
||||
Marie Austin | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Jamie Lee Weeks | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Sian Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Joanna Childs | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Katherine Ballinger-Bull | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Amandeep Nagra | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
SAMANTHA ROSE | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Lyndsey Feeney | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
Charlotte Ayres | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.