ymddiriedolwyr CHRISTIAN CONNECTIONS IN SCHOOLS
Rhif yr elusen: 1150149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN PETER SYMONS | Cadeirydd | 20 November 2012 |
|
|
||||
JANICE MAY HOPKINS | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Jenay Lorraine Monds | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Grant Ian Hallam | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Richard Geoffrey Thorogood | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
Peter Thomas Cranch | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
PAULINE CATHERINE SCOTT | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|
||||
ROBERT JAMES MILES | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.