Hanes ariannol THE AUDIENCE AGENCY
Rhif yr elusen: 1149979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.51m | £3.18m | £2.85m | £3.24m | £3.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.40m | £2.74m | £2.49m | £3.03m | £3.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £159.39k | £179.00k | £348.08k | £331.12k | £343.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £757.50k | £1.19m | £1.28m | £927.09k | £1.09m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £138.38k | £339.20k | £312.87k | £313.17k | £280.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.36m | £2.75m | £2.45m | £2.85m | £3.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.09k | |
|
Incwm - Arall | £7.07k | £93.23k | £86.74k | £70.00k | £118.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.23m | £2.43m | £2.05m | £2.48m | £2.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £165.00k | £310.40k | £440.17k | £555.76k | £1.09m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.53k | £11.42k | £14.49k | £11.50k | £14.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.