ymddiriedolwyr FRIENDS OF ATTEND ABI (FAABI)
Rhif yr elusen: 1149980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Golding | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Vivienne Berg | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Archie Carter | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|||||
Valerie Semeria | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Polina Pshonkovskaya | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|||||
Tony Wighton | Ymddiriedolwr | 30 August 2017 |
|
|
||||
Virgie Canada | Ymddiriedolwr | 30 August 2017 |
|
|
||||
MARK CHEESE | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||
Jen Chandler | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.