Hanes ariannol LEWES COMMUNITY SCREEN
Rhif yr elusen: 1150757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.32m | £3.33m | £2.30m | £2.17m | £3.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.68m | £2.86m | £1.86m | £2.30m | £2.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £534.04k | £131.95k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.21m | £980.97k | £1.81m | £253.64k | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £997.10k | £1.06m | £328.13k | £1.08m | £1.08m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.29m | £137.39k | £785.23k | £975.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £135 | £0 | £20.10k | £59.16k | £87.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.68m | £1.80m | £1.52m | £1.22m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £997.10k | £1.06m | £336.14k | £1.08m | £1.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.58k | £21.39k | £19.73k | £18.59k | £17.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £8.00k | £78 | £78 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.