Hanes ariannol DEEPER CHRISTIAN LIFE MINISTRY
Rhif yr elusen: 1150036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.28m | £3.29m | £3.04m | £3.47m | £4.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.65m | £2.51m | £1.76m | £2.16m | £2.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.71m | £2.93m | £2.84m | £3.24m | £3.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £334.20k | £188.74k | £0 | £29.82k | £139.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £141.02k | £155.38k | £92.01k | £115.71k | £141.10k | |
|
Incwm - Arall | £90.14k | £15.46k | £113.37k | £90.80k | £118.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.65m | £2.51m | £1.76m | £2.16m | £2.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.