ymddiriedolwyr EAST BEDLINGTON COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1150904
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Wilson | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Leightley | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Keith Scantlebury | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Dawn Elizabeth Crosby | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Brenda Caroline Forrest | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Leonard Smith | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Catherine Cuthbertson | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
RONALD STRAUGHAN | Ymddiriedolwr | 02 July 2012 |
|
|
||||
JENNIFER ANNE TINDALE | Ymddiriedolwr | 02 July 2012 |
|
|
||||
RONALD JAMES THORNTON | Ymddiriedolwr | 02 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.