Hanes ariannol GREATHAM COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1150667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.30k | £17.56k | £24.79k | £15.91k | £10.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.23k | £15.45k | £15.35k | £15.55k | £17.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.72k | £25 | £920 | £1.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.10k | N/A | £20.77k | £8.90k | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.