Hanes ariannol EVERYDAY CHURCH
Rhif yr elusen: 1150359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.49m | £1.38m | £1.35m | £1.18m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.45m | £1.42m | £1.37m | £1.24m | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.20m | £1.08m | £1.14m | £954.98k | £856.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £288.98k | £275.03k | £149.31k | £204.59k | £195.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.28k | £17.66k | £30.29k | £24.38k | £30.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £12.39k | £27.89k | £0 | £16.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.45m | £1.42m | £1.37m | £1.24m | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.67k | £23.58k | £23.06k | £30.75k | £24.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £147.02k | £124.40k | £210.88k | £151.85k | £126.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.