Hanes ariannol The Guild for Lifelong Learning Limited
Rhif yr elusen: 1151387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £580.43k | £477.46k | £305.59k | £373.50k | £508.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £554.92k | £473.61k | £389.68k | £444.46k | £517.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £20.26k | £23.00k | £21.07k | £27.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.63k | £20.00k | £3.40k | £1.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.19k | N/A | N/A | N/A | £9.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £2.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £570.36k | N/A | N/A | N/A | £491.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.96k | N/A | N/A | N/A | £3.21k | |
|
Incwm - Arall | £2.97k | N/A | N/A | N/A | £2.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £553.42k | N/A | N/A | N/A | £517.21k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.51k | N/A | N/A | N/A | £664 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.51k | N/A | N/A | N/A | £2.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.