ymddiriedolwyr CELESTIAL CHURCH OF CHRIST SIDCUP KENT PARISH
Rhif yr elusen: 1151253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICKSON OLABISI | Cadeirydd | 04 March 2013 |
|
|
||||
Juliana Aderonke Shabi | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Adetokunbo Vestappen | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Olatunji Odesanya | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
OLUWOLE AKINYOOYE | Ymddiriedolwr | 23 February 2020 |
|
|
||||
EMMANUEL GEORGE | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.