ymddiriedolwyr COWPLAIN EVANGELICAL CHURCH
Rhif yr elusen: 1150603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Thomas Atherton | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
Robbie Matthews | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|||||
Sam Skeet | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Derek John Williams | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||
PHILIP ROY MARFLEET | Ymddiriedolwr | 23 February 2014 |
|
|||||
EDWARD JOHN ROLLINS | Ymddiriedolwr | 23 February 2014 |
|
|||||
PHILL BROWN | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|||||
STUART ANTHONY WILLIAM BENNETT | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|||||
AMANDA JANE SIMMONS | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|||||
BRIAN DERRICK JOHNSON | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.