Hanes ariannol HARBOROUGH DISTRICT CHILDREN AND YOUNG PEOPLE'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1151111
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.93k | £144.36k | £163.99k | £121.12k | £155.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.52k | £123.08k | £135.33k | £112.96k | £145.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.90k | £8.12k | £17.37k | £22.04k | £773 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.