ymddiriedolwyr DEAFKIDZ INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1151219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVE CRUMP | Cadeirydd | 10 March 2020 |
|
|
||||
Craig Andrew Wyn Crowley MBE | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Lyley Jones | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Dr Eleanor Crossley | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Aarti Joshi | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Emma Gilbert | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.