ymddiriedolwyr THE RESTART PROJECT
Rhif yr elusen: 1151286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Chiara Del Pozzo | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Norah Mary Lewis | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Gordon Robert Fergus | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Tara Rae Carey | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Karl Stefan Hall | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Alexandra Deschamps-Sonsino | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|||||
Friederike Hanisch | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||
James Carrigan | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Karien Bezuidenhout | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
||||
Mike Tuffrey | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|
||||
Tim Gonzaga | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.