ymddiriedolwyr DANCESYNDROME
Rhif yr elusen: 1152664
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Blackwell | Cadeirydd | 21 September 2023 |
|
|
||||
JAMIE WATERALL | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Louise Howitt | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Cat Young | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
CRISTINA BOWMAN | Ymddiriedolwr | 21 July 2018 |
|
|||||
LYNN JAMES-JENKINSON | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|||||
Peter Pamphlett | Ymddiriedolwr | 04 June 2015 |
|
|
||||
JENNIFER SUSAN BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 15 March 2013 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH BLACKWELL GRSM, ARCM | Ymddiriedolwr | 15 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.