ymddiriedolwyr ANLABY WILLERBY AND KIRK ELLA U3A
Rhif yr elusen: 1150988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Poole | Cadeirydd | 21 June 2023 |
|
|
||||
Lynn Quantrill | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Yvonne Crabtree | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Gwynneth Carmichael | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Susan Dyson | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Steven Clark | Ymddiriedolwr | 13 August 2019 |
|
|
||||
Suzanne McPhee | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||
DENISE ROBERTS | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|
||||
FRANCIS VAUGHAN DAVIES | Ymddiriedolwr | 22 February 2013 |
|
|
||||
Christine Barbara Watson | Ymddiriedolwr | 22 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.