Hanes ariannol ALDEBURGH CINEMA TRUST
Rhif yr elusen: 1151433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £406.41k | £448.20k | £283.46k | £321.18k | £325.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £400.41k | £413.77k | £178.78k | £289.04k | £351.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.00k | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £71.18k | £64.07k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.