ymddiriedolwyr PROJECT SEVENTEEN
Rhif yr elusen: 1152621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWAWR THOMAS | Cadeirydd | 22 February 2013 |
|
|
||||
Jessie Porter | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Claire Kaleab McGuinness | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Stephanie Kleynhans | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|||||
Olaitain Abiola | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Mary Awoniyi | Ymddiriedolwr | 04 February 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Margaret Fry | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
||||
Timothy James Bull | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
||||
Kamena Dorling | Ymddiriedolwr | 22 August 2020 |
|
|
||||
CLARE REBECCA JENNINGS | Ymddiriedolwr | 22 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.