ymddiriedolwyr HENLEY COMMUNITY CENTRE CHARITY
Rhif yr elusen: 1150878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Gillespie | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Clare Bevan | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Grahame James Hughes | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Lucy Elizabeth Finlayson | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|||||
Joanna Louise Austin | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Robert John Earey | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
Barrie John Pyke | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
Stephen Andrew Brock | Ymddiriedolwr | 12 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.