ymddiriedolwyr TEWKESBURY FOODBANK
Rhif yr elusen: 1151000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John Dennis Simpkins M.A. | Cadeirydd | 09 February 2023 |
|
|||||
Elizabeth Walker | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|||||
Marion Lynn Badham | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|||||
Sandra Christine Ditchburn | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
CARRIE SEATON | Ymddiriedolwr | 03 September 2016 |
|
|||||
Helen Hill | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN WALDRON | Ymddiriedolwr | 03 July 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.