ymddiriedolwyr WINDLESHAM GOLF CLUB CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1151690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM LESLIE ROBERTSON | Cadeirydd | 07 February 2013 |
|
|
||||
ROSEMARY ANN BARTON | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
STUART ROGER CURTIS | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
COLIN BRIAN BERKELEY | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
EVELYN CORMIE SOMERVILLE | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
PETER EDWARD LUMLEY | Ymddiriedolwr | 07 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.