Hanes ariannol WILTSHIRE AND DORSET DEAF AND HARD OF HEARING CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 1151709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (188 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.02k | £77.93k | £63.63k | £64.38k | £68.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.87k | £75.92k | £69.21k | £50.81k | £54.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.