Hanes ariannol SPECTRUM DAYS
Rhif yr elusen: 1151711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £661.62k | £719.87k | £721.91k | £824.70k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £606.97k | £686.09k | £660.71k | £827.69k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £428.55k | £690.04k | £563.17k | £714.16k | £1.02m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £51.67k | £34.89k | £6.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.64k | £26.92k | £158.66k | £110.53k | £22.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £324 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £649.65k | £690.04k | £563.17k | £714.16k | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £58 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.92k | £83 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £606.71k | £660.15k | £586.39k | £827.69k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £257 | £797 | £138 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £660 | £0 | £0 | £690 | £5.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £25.15k | £74.19k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.