Hanes ariannol CHESHIRE AGRICULTURAL SOCIETY CIO
Rhif yr elusen: 1151672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £163.48k | £538.41k | £1.07m | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13m | £399.57k | £680.24k | £1.19m | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.16k | £14.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.22k | N/A | £16.20k | £4.51k | £8.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £86.69k | N/A | £126.21k | £143.67k | £160.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £837.31k | N/A | £354.84k | £856.79k | £800.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £75.83k | N/A | £41.16k | £69.42k | £53.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | N/A | £660.72k | £1.16m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.84k | N/A | £19.53k | £29.38k | £26.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.65k | N/A | £24.23k | £2.00k | £27.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £2.00k | £26.21k | £2.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.85k | N/A | £18.54k | £16.94k | £13.02k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.