Hanes ariannol LAKELAND ARTS
Rhif yr elusen: 1153001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.56m | £3.68m | £3.25m | £2.74m | £2.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.83m | £3.49m | £2.19m | £3.84m | £3.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.55k | £1.36m | £615.08k | N/A | £621.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.52m | £2.03m | £2.75m | £1.55m | £947.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £512.44k | £758.09k | £163.77k | £628.05k | £490.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £440.01k | £746.67k | £310.05k | £454.59k | £601.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £45.79k | £26.70k | £22.04k | £20.54k | |
|
Incwm - Arall | £88.87k | £101.56k | £30 | £89.87k | £743.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £26.07k | £27.90k | £0 | £6.81k | £20.75k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.13m | £2.29m | £1.55m | £2.89m | £2.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £701.26k | £1.20m | £635.53k | £947.50k | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.21k | £50.80k | £31.69k | £33.75k | £33.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £123 | £0 | £0 | £12 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.