Hanes ariannol FIRVALE COMMUNITY HUB
Rhif yr elusen: 1152121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £296.71k | £323.00k | £608.51k | £479.97k | £448.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £287.73k | £332.71k | £434.11k | £475.53k | £398.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £41.72k | £31.77k | £31.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £285.08k | £120.06k | £146.31k | £161.94k | £271.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £2.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £589.59k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £16.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £434.11k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.