Hanes ariannol STREATHAM COMMON COMMUNITY GARDEN
Rhif yr elusen: 1154156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/10/2019 | 07/10/2020 | 07/10/2021 | 07/10/2022 | 07/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.69k | £10.12k | £35.10k | £10.18k | £14.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.65k | £8.95k | £13.16k | £17.86k | £14.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.