ymddiriedolwyr STREATHAM COMMON COMMUNITY GARDEN
Rhif yr elusen: 1154156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Elizabeth Swan | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Katharine Jane Samuel | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Stephanie Wing Yan Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Adam Ewan Gibbs | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Barbara Booth | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Anna-Marie Savage | Ymddiriedolwr | 06 January 2019 |
|
|
||||
Jill Elizabeth Seymour | Ymddiriedolwr | 07 January 2018 |
|
|
||||
KATHRYN DALY | Ymddiriedolwr | 19 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.