ymddiriedolwyr BARROW FOOD BANK LIMITED
Rhif yr elusen: 1152753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Gardner | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||
Martin Cooper | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||
Karen Linda Edmondson | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||||
Francis James Park Webster | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|||||||
Rev Jonathan Waring Knill-Jones | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|||||||
WILHELMINA JOHANNA ROBINSON | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.