Hanes ariannol THE CATHEDRAL OF ST JOHN THE BAPTIST TRUST
Rhif yr elusen: 1152820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £540.50k | £480.16k | £686.75k | £761.76k | £647.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £514.85k | £538.61k | £431.87k | £921.35k | £851.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £327.07k | £115.70k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £330.50k | N/A | £581.05k | £651.37k | £462.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.37k | N/A | £20.87k | £18.25k | £22.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £190.63k | N/A | £39.26k | £73.59k | £162.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £45.58k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £514.85k | N/A | £431.87k | £921.35k | £851.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.30k | N/A | £30.13k | £12.61k | £19.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.