Hanes ariannol DACORTIUM
Rhif yr elusen: 1153443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.03k | £151.63k | £283.56k | £306.64k | £308.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.36k | £182.83k | £248.45k | £246.55k | £268.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £150.03k | £151.63k | £283.56k | £306.64k | £308.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.