ymddiriedolwyr PAPATANGO THEATRE COMPANY LTD
Rhif yr elusen: 1152789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Bain | Cadeirydd | 18 April 2023 |
|
|
||||
Fezzan Atif Ahmed | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|||||
Thomas Wright | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Davina Moss | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Serena Basra | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Sally Cookson | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
NICHOLAS ROGERS | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
||||
SAM DONOVAN | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.