ymddiriedolwyr WELLS COMMUNITY HOSPITAL TRUST
Rhif yr elusen: 1154540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen Raymond Guy Shaw | Cadeirydd | 05 March 2021 |
|
|
||||
Lisa Reynolds | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
Rev Steven Paul Wood | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Timothy Francis How | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|||||
Dr David Andrew James Ince | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Dr Clare Collins | Ymddiriedolwr | 22 February 2019 |
|
|
||||
Rebecca Myers | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Simon Parkes | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.