ymddiriedolwyr LONDON SCHOOL OF MOSAIC
Rhif yr elusen: 1152295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prerana Phadnis | Cadeirydd | 01 May 2018 |
|
|
||||
Christie Jay Beauchamp | Ymddiriedolwr | 16 December 2023 |
|
|
||||
Neel Ramful | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Lois Miller | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Olga Astaniotis | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Dr Zemfira Ayton | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Joanna Lewis | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Gary Thomas Sharkey | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
Marcus Boyland | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Brad Hepburn | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Jushua Panda | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Zain Odho | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.