ymddiriedolwyr HARTLEPOOL FOODBANK CIO
Rhif yr elusen: 1152046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANDREW JOHN CRAIG | Cadeirydd | 26 March 2013 |
|
|
||||
Alan MacDonald | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Abi Knowles | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Finola Marie Andelic | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Angela Carrick | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|
||||
SUSAN ATKINSON | Ymddiriedolwr | 26 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.